变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 刘太升:80%;孙玉兰:20%; | 庞秀兰:80%;孙玉兰:20%; | 2021-05-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孙玉兰、庞路路 | 孙玉兰、庞秀兰 | 2021-05-18 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 庞路路 | 庞秀兰 | 2021-05-18 |
章程备案 | 无 | 无 | 2021-05-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孙玉兰、庞连生 | 孙玉兰、庞路路 | 2020-06-29 |
联络员备案 | 无 | 庞路路 | 2020-06-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 庞连生 | 庞路路 | 2020-06-29 |
章程备案 | 无 | 无 | 2020-05-18 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 庞秀兰 | 庞连生 | 2020-05-18 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 刘太升;孙玉兰:20%; | 刘太升:80%;孙玉兰:20%; | 2020-05-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孙玉兰、庞秀兰 | 孙玉兰、庞连生 | 2020-05-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孙玉兰、翟会典 | 孙玉兰、庞秀兰 | 2020-02-04 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 翟会典 | 庞秀兰 | 2020-02-04 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孙玉兰、刘太升 | 孙玉兰、翟会典 | 2019-01-07 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘太升 | 翟会典 | 2019-01-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张清华、刘太升 | 孙玉兰、刘太升 | 2018-08-31 |
其他事项备案 | 张清华;刘太升; | 刘太升;孙玉兰:20%; | 2018-08-31 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 张清华;刘太升; | 刘太升;孙玉兰:20%; | 2018-08-31 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 侯宁华;刘永辉; | 刘太升;张清华; | 2016-12-22 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘永辉 | 刘太升 | 2016-12-22 |
更多>>视频联播