变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
注册资本变更 | 6266万人民币 | 9166.0000万人民币 | 2017-02-28 |
经营范围变更 | 油料种植(不含种子),食用植物油(全精炼)的生产(按《全国工业产品生产许可证》核定的范围经营);收购、销售政策允许的农副产品;农业科学研究与开发;日化用品的研究、生产、销售;机械设备、电子设备、计算机软硬件、五金交电、日用百货、纺织品、服装、工艺品、铁合金产品、文体用品、矿产品、化工产品、金属材料、有色冶金产品的销售、商品和技术的进出口业务(国家法律、法规和政策限制的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 油料种植(不含种子);食用植物油加工;农业科学研究与开发;日化用品的研究、生产、销售;机械设备、电子设备、计算机软硬件、农副产品、五金交电、日用百货、纺织品、服装、工艺品、文体用品销售;商品和技术的进出口业务(国家法律、法规和政策限制的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2017-02-28 |
章程备案 | 无 | 2016-12-07股东名称、出资额。 | 2016-12-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 颜付军周路楚曙华李学文阳毅 | 李学文阳毅周路颜付军王忠国 | 2016-12-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 吴苏喜首球朱旭异 | 首球肖永雄李峥 | 2016-05-04 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 熊毅阳毅孙科林李学文黄霞 | 颜付军周路楚曙华阳毅李学文 | 2016-05-04 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李学文 | 李学文 | 2016-05-04 |
股东变更 | 蔡晖,李学文,吴苏喜,熊毅,朱旭异 | 蔡晖,李学文,李峥,吴苏喜,熊毅,朱旭异 | 2016-03-01 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 李学文;朱旭异;蔡晖;熊毅;吴苏喜; | 李学文;朱旭异;蔡晖;熊毅;吴苏喜;李峥; | 2016-03-01 |
章程备案 | 无 | 2016-03-01 | |
注册资本变更 | 4978万人民币 | 6266.0000万人民币 | 2016-03-01 |
注册资本变更 | 4018万人民币 | 4978.0000万人民币 | 2015-12-25 |
股东变更 | 蔡晖,李学文,吴苏喜,熊毅,朱旭异 | 蔡晖,李学文,吴苏喜,熊毅,朱旭异 | 2015-12-25 |
经营范围变更 | 食用植物油(全精炼)的生产(按《全国工业产品生产许可证》核定的范围经营);收购、销售政策允许的农副产品;农业科学研究与开发;日化用品的研究、生产、销售;机械设备、电子设备、计算机软硬件、五金交电、日用百货、纺织品、服装、工艺品、铁合金产品、文体用品、矿产品、化工产品、金属材料、有色冶金产品的销售、商品和技术的进出口业务(国家法律、法规和政策限制的商品和技术除外)。 | 油料种植(不含种子),食用植物油(全精炼)的生产(按《全国工业产品生产许可证》核定的范围经营);收购、销售政策允许的农副产品;农业科学研究与开发;日化用品的研究、生产、销售;机械设备、电子设备、计算机软硬件、五金交电、日用百货、纺织品、服装、工艺品、铁合金产品、文体用品、矿产品、化工产品、金属材料、有色冶金产品的销售、商品和技术的进出口业务(国家法律、法规和政策限制的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2015-12-25 |
章程备案 | 无 | 2015-12-06公司注册资本变更 | 2015-12-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 伍平熊毅胡阳廖群洪李学文 | 孙科林黄霞熊毅阳毅李学文 | 2015-11-18 |
经营范围变更 | 食用植物油(全精炼)的生产(按《全国工业产品生产许可证》核定的范围经营);收购、销售政策允许的农副产品;农业科学研究与开发;日化用品的研究、生产、销售;机械设备、电子设备、计算机软硬件、五金交电、日用百货、纺织品、服装、工艺品、铁合金产品、文体用品、建筑材料、矿产品、化工产品、金属材料、有色冶金产品的销售、商品和技术的进出口业务(国家法律、法规和政策限制的商品和技术除外)。 | 食用植物油(全精炼)的生产(按《全国工业产品生产许可证》核定的范围经营);收购、销售政策允许的农副产品;农业科学研究与开发;日化用品的研究、生产、销售;机械设备、电子设备、计算机软硬件、五金交电、日用百货、纺织品、服装、工艺品、铁合金产品、文体用品、矿产品、化工产品、金属材料、有色冶金产品的销售、商品和技术的进出口业务(国家法律、法规和政策限制的商品和技术除外)。 | 2015-11-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 阳毅李学业李日喜 | 朱旭异首球吴苏喜 | 2015-11-18 |
联络员备案 | 黄霞*** | 黄霞*** | 2015-11-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 廖群洪李学文 | 李学文 | 2015-11-18 |
更多>>视频联播